Por Estado: AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO | NACIONAL

4 truques de matemática para treinar e se divertir

Matemática é cobrada praticamente em todos os exames, como concursos públicos, vestibulares e no ENEM.

Para alguns, aprender matemática é um grande desafio. O trabalho com números pode ser bem complicado, mesmo se tratando de contas simples.

Entretanto, matemática é uma disciplina que está presente não só na vida escolar e acadêmica, mas na vida de modo geral.

Além disso, é cobrada praticamente em todos os exames, como concursos públicos, vestibulares e no ENEM.

O legal é que alguns truques podem ajudar a aprender cálculos de forma mais divertida. O que acha de ver com a gente a seguir?

Truque 1

Calcular 10% de 100 é fácil. Complicado mesmo é calcular porcentagens “quebradas”, como 4% de 75.

O usuário do Twitter Ben Stephens, redator publicitário do Reino Unido, revelou um truque bem simples: é só inverter a conta.

Quanto é 75% de 4? A resposta fica mais fácil: 3.

Entretanto, para alguns poucos números o truque falha. Então, quando você estiver em uma prova é melhor fazer a conta rapidinho para comprovar o resultado.

Truque 2

Esse é um truque de matemática para descobrir se um número é múltiplo de três.

Muitos acham que a tabuada do três é uma das mais simples de memorizar e aprender. No entanto, conforme os números vão crescendo, vai ficando mais complicado.

Como saber se, por exemplo, 5912436 é parte desse grupo? Simples. Basta somar os algarismos. Se o resultado for um número que pode ser dividido por três, o número gigante também é. Vejas: 5 + 9 + 1 + 2 + 4 + 3 + 6 = 30. Portanto, é múltiplo de três.

Truque 3

Um ótimo truque de matemática para fazer multiplicações sem usar as mãos!

No dia a dia sempre surge uma ocasião em que é preciso fazer contas, mas não há papel e caneta.

Acesse Agora as Principais Notícias no Brasil e fique atualizado

Um exemplo: 32 x 125? O jeito mais simples de chegar ao resultado é dividir o primeiro número por dois e multiplicar o segundo também por dois, até que chegar a uma conta mais fácil de fazer. Veja, considerando o exemplo que demos: 32 x 125 = 16 x 250 = 8 x 500 = 4 x 1000 = 4000.

Truque 4

Esse truque é mais usado para surpreender as pessoas. Encare-o como um etretenimento!

Escreva numa folha de papel 123456789 e peça para um amigo dizer qual desses é o número favorito dele. Digamos que ele escolha sete.

Dê um lápis e faça com que ele multiplique por 63: 123456789 x 63 = 777777777. O segredo é sempre multiplicar o número escolhido por nove.

No caso, 7 x 9 = 63. Se o seu amigo preferir o cinco, peça que ele faça 123456789 x 45 (que é 9 x 5). Adivinhe qual será o resultado?

Fonte: Revista Galileu

Leia Também:

PENSAR CURSOS brasil 123

Deixe uma resposta

Seu endereço de email não será publicado.

Obrigado por se cadastrar nas Push Notifications!

Quais os assuntos do seu interesse?